HOLY TRINITY ROTHWELL TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Raises funds for the preservation and restoration of Holy Trinity Church, Rothwell. Northamptonshire NN14 6BQ
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

9 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Darparu Cyllid Arall
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Swydd Northampton
Llywodraethu
- 05 Mehefin 1992: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sara Cosgrove | Cadeirydd | 12 November 2018 |
|
|
||||
Susan Amanda Walton | Ymddiriedolwr | 04 November 2024 |
|
|
||||
Janet Marion Clements | Ymddiriedolwr | 06 November 2023 |
|
|
||||
Nancy Giard Hawthorn | Ymddiriedolwr | 06 November 2023 |
|
|
||||
David Cooke | Ymddiriedolwr | 04 July 2022 |
|
|
||||
Michael Christopher Coggins | Ymddiriedolwr | 12 November 2018 |
|
|
||||
Cedwien Brown | Ymddiriedolwr | 12 November 2018 |
|
|
||||
Linda Saunders | Ymddiriedolwr | 12 November 2018 |
|
|||||
WILLIAM ROBERTS | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.64k | £4.46k | £1.58k | £1.44k | £2.40k | |
|
Cyfanswm gwariant | £860 | £0 | £300 | £1.36k | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 10 Rhagfyr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 22 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 30 Mehefin 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 25 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 01 Chwefror 2021 | 1 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 22 MAY 1992 AND DEED OF VARIATION DATED 23 FEBRUARY 1993 AS AMENDED BY DEED DATED 17 MAY 2016
Gwrthrychau elusennol
FOR THE PROVISION OF FUNDS TO THE COUNCIL TO BE USED FOR THE PURPOSES OF THE ADVANCEMENT OF THE CHRISTIAN RELIGION IN ACCORDANCE WITH THE DOCTRINES AND PRACTICE OF THE CHURCH OF ENGLAND
Maes buddion
ROTHWELL, NORTHAMPTONSHIRE
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
4 Jesus Hospital
Hospital Hill
Rothwell
Northamptonshire
NN14 6BL
- Ffôn:
- 07503733137
- E-bost:
- mccoggins@googlemail.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window