Ymddiriedolwyr THE GREEK ORTHODOX COMMUNITY OF THE HOLY TRINITY, OXFORD
Rhif yr elusen: 1011772

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (7 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pavlina Gatou | Ymddiriedolwr | 02 June 2024 |
|
|
||||
Prof. Ranko Lazic | Ymddiriedolwr | 02 June 2024 |
|
|
||||
Dr Alexandros Plianos | Ymddiriedolwr | 02 June 2024 |
|
|
||||
Demetrios Xiourouppas | Ymddiriedolwr | 29 May 2022 |
|
|
||||
Dr Peter Petkoff | Ymddiriedolwr | 29 May 2022 |
|
|
||||
Georgy Krasovitsky | Ymddiriedolwr | 29 May 2022 |
|
|
||||
Skev Antoniou | Ymddiriedolwr | 29 May 2022 |
|
|
||||
Dr Emmanouil Karteris | Ymddiriedolwr | 29 November 2020 |
|
|
||||
Dimitrios Zilaskos | Ymddiriedolwr | 29 November 2020 |
|
|
||||
Dr George Philip Atzemoglou | Ymddiriedolwr | 20 May 2018 |
|
|
||||
IOANNA CHRISTODOULOU | Ymddiriedolwr | 27 May 2012 |
|
|
||||
ANDREW GOELDNER-THOMPSON | Ymddiriedolwr | 27 May 2012 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.