Hanes ariannol AGE CONCERN OKEHAMPTON AND TORRIDGE
Rhif yr elusen: 1011780
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2017 | 31/03/2018 | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/07/2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £18.93k | £16.52k | £9.43k | £51.64k | £2.44k | |
|
Cyfanswm gwariant | £23.29k | £10.45k | £16.77k | £20.60k | £45.20k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | N/A | N/A | £8.25k | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.