Hanes ariannol BOLTON MALE VOICE CHOIR

Rhif yr elusen: 1011960
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/05/2012 31/05/2013 31/05/2014 31/05/2015 31/05/2016
Cyfanswm Incwm Gros £2.12k £2.18k £2.37k £2.12k £2.04k
Cyfanswm gwariant £2.14k £2.56k £2.43k £2.12k £2.04k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A