Hanes ariannol CREWE HERITAGE TRUST
Rhif yr elusen: 1011961
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £83.91k | £109.83k | £100.57k | £125.99k | £582.64k | |
|
Cyfanswm gwariant | £97.00k | £104.33k | £88.68k | £122.26k | £145.24k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £3.00k | N/A | £42.05k | £16.00k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | N/A | N/A | £465.91k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | N/A | N/A | £23.32k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | N/A | £91.09k | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | N/A | N/A | £2.32k | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | N/A | £103.63k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | N/A | £41.61k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | N/A | N/A | £26.57k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.