Hanes ariannol MARINE PARK PARENTS ASSOCIATION

Rhif yr elusen: 1012047
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 04/10/2020 04/10/2021 04/10/2022 04/10/2023 04/10/2024
Cyfanswm Incwm Gros £7.46k £381 £9.41k £18.06k £15.78k
Cyfanswm gwariant £11.83k £1.86k £7.90k £14.55k £13.16k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A