NORTH WARWICKSHIRE & COVENTRY DYSLEXIA ASSOCIATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Support for Parents/Guardians of Dyslexic Children and Adults.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 October 2021
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Anabledd
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Dinas Coventry
- Swydd Warwig
Llywodraethu
- 19 Mehefin 1992: Cofrestrwyd
- NWDA (Enw gwaith)
- NORTH WARWICKSHIRE DYSLEXIA ASSOCIATION (Enw blaenorol)
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARA CRAMP | Cadeirydd |
|
|
|||||
Dr Georgia Niolaki | Ymddiriedolwr | 13 September 2020 |
|
|
||||
MRS K CHETWYND | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
LESLEY HILL | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/10/2017 | 31/10/2018 | 31/10/2019 | 31/10/2020 | 31/10/2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £6.72k | £1.46k | £2.93k | £687 | £500 | |
|
Cyfanswm gwariant | £5.43k | £1.92k | £2.94k | £921 | £273 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 254 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 254 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2022 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 620 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2022 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 620 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2021 | 08 Awst 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2020 | 22 Mehefin 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2019 | 10 Medi 2020 | 10 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 29/01/1992 AS AMENDED ON 31/01/2001 AS AMENDED ON 28/06/2006 AS AMENDED ON 27/06/2012 AS AMENDED ON 16/04/2013
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE EDUCATION OF PERSONS HANDICAPPED BY DYSLEXIA AND TO PROMOTE BETTER UNDERSTANDING OF DYSLEXIA TO THE PUBLIC AT LARGE
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
28 Lower Road
Barnacle
COVENTRY
CV7 9LD
- Ffôn:
- 02476610925
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window