Dogfen lywodraethu CROSSROADS CARE BURY
Rhif yr elusen: 1012177
Elusen a dynnwyd
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 02/06/1992 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 22/03/1994 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 21/04/2009 AS AMENDED BY CERTIFICATE OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME DATED 03/06/2009 AS AMENDED BY CERTIFICATE OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME DATED 22/10/2010 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 30/03/2011 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 14/10/2013
Gwrthrychau elusennol
TO RELIEVE THE STRESSES EXPERIENCED BY CARERS AND BENEFICIARIES.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT STATED
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.