COMMUNITY FOUNDATION FOR SHROPSHIRE AND TELFORD
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The main objects are to promote any charitable purpose for the benefit of the Community in the areas of Shropshire and Telford & Wrekin and in particular the advancement of education, the protection of good health both mental and physical, and the relief of poverty, distress and disability and sickness.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2017
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Chwaraeon/adloniant
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Swydd Amwythig
- Telford & Wrekin
Llywodraethu
- 26 Mehefin 1992: Cofrestrwyd
- 07 Chwefror 2018: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
- TELFORD AND WREKIN COMMUNITY TRUST (Enw blaenorol)
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2013 | 31/03/2014 | 31/03/2015 | 31/03/2016 | 31/03/2017 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £425.01k | £47.67k | £482 | £372 | £312 | |
|
Cyfanswm gwariant | £470.77k | £37.83k | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2017 | 22 Rhagfyr 2017 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2017 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2016 | 22 Rhagfyr 2017 | 325 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2016 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2015 | 22 Rhagfyr 2017 | 691 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2015 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2014 | 09 Mawrth 2015 | 37 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2014 | Heb ei gyflwyno |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 5 JUNE 1992 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION DATED 17 SEPTEMBER 1993, 2 OCTOBER 2000, CERTIFICATE OF INCORPORATION DATED 10 JUNE 2003 AND 7 DECEMBER 2005.
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE ANY CHARITABLE PURPOSES FOR THE BENEFIT OF THE COMMUNITY IN THE UNITARY AUTHORITY AREA OF TELFORD AND WREKIN (OR SUCH OTHER NAME AS IT SHALL BE KNOWN BY) AND SHROPSHIRE AND IN PARTICULAR(BUT WITHOUT PREJUDICE TO THE GENERALITY OF THE FOREGOING) THE ADVANCEMENT OF EDUCATION THE PROTECTION OF GOOD HEALTH BOTH MENTAL AND PHYSICAL AND THE RELIEF OF POVERTY DISTRESS AND DISABILITY OR SICKNESS.
Maes buddion
TELFORD AND WREKIN AND SHROPSHIRE
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window