Hanes ariannol PINHOE PRE-SCHOOL

Rhif yr elusen: 1012342
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2007 31/08/2008 31/08/2009 31/08/2010 31/08/2011
Cyfanswm Incwm Gros £130.06k £130.06k £141.46k £166.88k £174.54k
Cyfanswm gwariant £120.61k £126.61k £141.03k £155.78k £157.07k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A