ymddiriedolwyr THE UNIVERSITY OF THE THIRD AGE - RICHMOND UPON THAMES
Rhif yr elusen: 1012343
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mr John Cardwell | Cadeirydd | 26 February 2014 |
|
|
||||
Geraldine Ann Wear | Ymddiriedolwr | 20 March 2024 |
|
|
||||
Charlotte Edwina Gregson | Ymddiriedolwr | 20 March 2024 |
|
|
||||
Carole Fletcher | Ymddiriedolwr | 23 February 2022 |
|
|
||||
Robert Litherland | Ymddiriedolwr | 27 February 2019 |
|
|
||||
David Edward Wood | Ymddiriedolwr | 25 February 2016 |
|
|
||||
Susan Wood | Ymddiriedolwr | 25 February 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.