Hanes ariannol JAAMIATUL IMAAM MUHAMMAD ZAKARIA MUHAJIR MADANI
Rhif yr elusen: 1012357
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.34m | £1.26m | £1.36m | £1.53m | £1.78m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.08m | £1.08m | £1.15m | £1.42m | £1.71m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £73.64k | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £92.20k | £73.64k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £123.25k | £159.90k | £160.36k | £206.09k | £325.08k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £73.64k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.21m | £1.10m | £1.12m | £1.32m | £1.45m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £7.03k | £376 | £0 | £1.91k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £329.67k | £403.24k | £1.15m | £1.42m | £1.71m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £10.80k | £14.17k | £24.54k | £32.15k | £10.18k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £751.05k | £677.09k | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.