Hanes ariannol CLAREMONT BANK PATIENTS'TRUST

Rhif yr elusen: 1012358
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/09/2018 30/09/2019 30/09/2020 30/09/2021 30/09/2022
Cyfanswm Incwm Gros £52 £272 £518 £49 £0
Cyfanswm gwariant £68 £156 £109 £38 £820
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A