Hanes ariannol FELTWELL, THETFORD AND DISTRICT MENCAP
Rhif yr elusen: 1012608
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 10/05/2009 | 10/05/2012 | 10/05/2013 | 10/05/2014 | 10/05/2015 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £6.13k | £12.35k | £8.38k | £9.67k | £4.87k | |
|
Cyfanswm gwariant | £7.82k | £8.91k | £7.12k | £7.80k | £5.83k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.