ymddiriedolwyr ICARE DAY CENTRE TRUST LIMITED
Rhif yr elusen: 1012681
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mike Talbot | Cadeirydd | 24 April 2014 |
|
|||||
Anthony Hammond | Ymddiriedolwr | 16 March 2023 |
|
|
||||
Jennifer Anne Collins | Ymddiriedolwr | 04 November 2021 |
|
|
||||
Paul Kevin Frost | Ymddiriedolwr | 24 September 2020 |
|
|
||||
Christine Janet Humphrey | Ymddiriedolwr | 19 October 2017 |
|
|
||||
Pauline Eldridge | Ymddiriedolwr | 20 January 2017 |
|
|
||||
John Lewis Smith | Ymddiriedolwr | 20 January 2017 |
|
|
||||
Deborah Lloyd Stone | Ymddiriedolwr | 24 April 2014 |
|
|
||||
ROSE ANN CAPEL | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.