FIRST STEPS (BATH)

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
First Steps (Bath) is a Registered Charity and an accredited Social Enterprise. Our aim is to improve outcomes for young children in areas of need by working alongside their families and other professionals, through our Early Childhood Community Centres at Woodhouse Road, Twerton and at Moorfields Road and our Specialist Early Years Centre, Bath Opportunity Pre School, (BOP), Frome Road, Bath.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Cyfanswm incwm:
£1,726,634
Roddion a chymynroddion | £32.48k | |
Weithgareddau elusennol | £1.65m | |
Weithgareddau masnachu eraill | £38.21k | |
Buddsoddiadau | £7.72k | |
Arall | £0 |
Cyfanswm gwariant:
£1,858,994
Codi arian | £0 | |
Weithgareddau elusennol | £1.86m | |
Arall | £0 |
£0 enillion (colledion) buddsoddiadau
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £251,184 o 1 grant(iau) llywodraeth
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £0 | |
Gwariant elusennol | £1.86m |
Pobl

53 Gweithwyr
12 Ymddiriedolwyr
4 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Caerfaddon A Gogledd Ddwyrain Gwlad Yr Haf
Llywodraethu
- 03 Mai 2019: y derbyniwyd cronfeydd gan 1104907 BATH OPPORTUNITY PRE-SCHOOL
- 10 Gorffennaf 1992: Cofrestrwyd
- FIRST STEPS CENTRE (Enw gwaith)
- FIRST STEPS MOORLANDS (Enw gwaith)
- FIRST STEPS CENTRE FOR CHILDREN AND FAMILIES (BATH) (Enw blaenorol)
- FIRST STEPS NURSERY (BATH) (Enw blaenorol)
- Ofsted (Swyddfa Safonau Mewn Addysg)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRACEY FARWELL | Ymddiriedolwr | 07 November 2024 |
|
|
||||
Mir Abdullah Miri | Ymddiriedolwr | 16 July 2024 |
|
|
||||
James Salkeld | Ymddiriedolwr | 16 July 2024 |
|
|
||||
Lysha Goode | Ymddiriedolwr | 16 July 2024 |
|
|
||||
Jayanna Witt | Ymddiriedolwr | 17 October 2023 |
|
|
||||
Elisabeth Barratt Hacking | Ymddiriedolwr | 21 July 2020 |
|
|
||||
Simon Andrews | Ymddiriedolwr | 19 April 2019 |
|
|
||||
Marina Sloan | Ymddiriedolwr | 22 January 2019 |
|
|
||||
ISOBEL MICHAEL | Ymddiriedolwr | 18 July 2017 |
|
|||||
Dr Janet Rose | Ymddiriedolwr | 12 June 2016 |
|
|
||||
MEG Gore | Ymddiriedolwr | 04 December 2012 |
|
|
||||
VALERIE WHEELER | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.21m | £1.42m | £1.32m | £1.59m | £1.73m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.21m | £1.24m | £1.37m | £1.54m | £1.86m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £200.00k | £200.00k | £201.67k | £211.00k | £251.18k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £48.99k | £163.81k | £35.24k | £59.17k | £32.48k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £27.15k | £17.16k | £21.20k | £29.45k | £38.21k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.21m | £1.24m | £1.26m | £1.50m | £1.65m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £573 | £146 | £45 | £2.16k | £7.72k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.21m | £1.24m | £1.37m | £1.54m | £1.86m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £5.55k | £6.71k | £6.00k | £7.54k | £12.20k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £1.45m | £1.42m | £1.39m | £1.36m | £1.33m | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm asedau | £314.62k | £512.83k | £504.34k | £577.32k | £555.53k | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £76.75k | £56.03k | £66.35k | £69.25k | £151.60k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 07 Awst 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 07 Awst 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 08 Tachwedd 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 08 Tachwedd 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 19 Awst 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 19 Awst 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 02 Tachwedd 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 02 Tachwedd 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 26 Tachwedd 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 26 Tachwedd 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 22 OCTOBER 1991 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTIONS DATED 10 JUNE 1992, 14 APRIL 2004 AND 12 FEBRUARY 2007
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE DEVELOPMENT AND EDUCATION OF CHILDREN BELOW COMPULSORY SCHOOL AGE (BY ENCOURAGING PARENTS TO UNDERSTAND AND PROVIDE FOR THE NEEDS OF THEIR CHILDREN) IN PARTICULAR THROUGH THE PROVISION OF SAFE AND SATISFYING GROUP PLAY IN WHICH PARENTS HAVE THE RIGHT TO TAKE PART AND BY ENCOURAGING THE STUDY OF THE NEEDS OF SUCH CHILDREN AND THEIR FAMILIES AND BY PROMOTING PUBLIC INTEREST AND RECOGNITION OF SUCH NEEDS IN THE CITY OF BATH AND AS A RESULT OF THE PROVISION OF SUCH FACILITIES TO RELIEVE CASES OF NEED HARDSHIP OR DISTRESS.
Maes buddion
BATH
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
First Steps
Woodhouse Road
Bath
BA2 1SY
- Ffôn:
- 01225444791
- E-bost:
- info@firststepsbath.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window