Hanes ariannol DARWEN AND BLACKBURN TRANSPORT SERVICES LIMITED DIAL-A-RIDE SERVICES

Rhif yr elusen: 1012797
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2006 31/03/2007 31/03/2008 31/03/2009 31/03/2010
Cyfanswm Incwm Gros £130.92k £138.56k £150.71k £157.38k £167.65k
Cyfanswm gwariant £137.38k £137.33k £142.38k £155.51k £164.83k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A