DARWEN AND BLACKBURN TRANSPORT SERVICES LIMITED DIAL-A-RIDE SERVICES
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Provision of ambulance services, for elderly and disabled people,vehicles fitted with wheel chair lifts for disabled people.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2010
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Erall
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Darparu Gwasanaethau
- Blackburn With Darwen
- Swydd Gaerhirfryn
Llywodraethu
- 14 Gorffennaf 1992: Cofrestrwyd
- 07 Gorffennaf 2011: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
- DIAL-A-RIDE (Enw gwaith)
- DARWEN & BLACKBURN TRANSPORT SERVICES LIMITED (Enw blaenorol)
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2006 | 31/03/2007 | 31/03/2008 | 31/03/2009 | 31/03/2010 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £130.92k | £138.56k | £150.71k | £157.38k | £167.65k | |
|
Cyfanswm gwariant | £137.38k | £137.33k | £142.38k | £155.51k | £164.83k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2011 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2011 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2010 | 16 Gorffennaf 2010 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2010 | 12 Gorffennaf 2010 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2009 | 09 Awst 2009 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2009 | 05 Tachwedd 2009 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2008 | 26 Tachwedd 2008 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2008 | 02 Rhagfyr 2008 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 2 MARCH 1992 AS AMENDED BY CERTIFICATE OF INCORPORATION DATED 7 JUNE 1994
Gwrthrychau elusennol
A.TO PROVIDE OR ASSIST IN THE PROVISION OF FACILITIES FOR RECREATION OR OTHER LEISURE TIME OCCUPATION IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE PROVIDED THAT:- 1.SUCH FACILITIES ARE PROVIDED WITH THE OBJECT OF IMPROVING THE CONDITIONS OF LIFE FOR THE PERSONS FOR WHOM THE FACILITIES ARE PRIMARILY INTENDED AND; 2.THOSE PERSONS HAVE NEED OF SUCH FACILITIES AS AFORESAID BY REASON OF THEIR YOUTH,AGE,INFIRMITY OR DISABLEMENT,POVERTY OR ECONOMIC CIRCUMSTANCES; B.THE RELIEF OF POVERTY AND PROVISION OF AID TO THE POOR AND NEEDY;C.THE RELIEF OF THE SICK AND AGED;D.TO PROVIDE VOCATIONAL TRAINING AND WORK EXPERIENCE FOR YOUNG PERSONS FOR A PERIOD NOT EXCEEDING TWELVE MONTHS IN ORDER THAT THEY MAY OBTAIN GAINFUL EMPLOYMENT.
Maes buddion
NOT DEFINED
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window