Hanes ariannol GRAFF FOUNDATION

Rhif yr elusen: 1012859
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £815.09k £186.24k £743.83k £106.09k £870.29k
Cyfanswm gwariant £1.59m £1.33m £1.49m £1.05m £273.95k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £774.47k N/A £742.06k N/A £797.70k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 N/A £0 N/A £0
Incwm - Weithgareddau elusennol £1.00k N/A £0 N/A £0
Incwm - Gwaddolion £0 N/A £0 N/A £0
Incwm - Buddsoddiad £39.62k N/A £768 N/A £71.59k
Incwm - Arall £0 N/A £1.00k N/A £1.00k
Incwm - Cymynroddion £0 N/A £0 N/A £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £1.59m N/A £1.48m N/A £203.15k
Gwariant - Ar godi arian £0 N/A £13.19k N/A £70.80k
Gwariant - Llywodraethu £7.00k N/A £0 N/A £1.00k
Gwariant - Sefydliad grantiau £1.53m N/A £1.48m N/A £202.15k
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 N/A £0 N/A £0
Gwariant - Arall £0 N/A £0 N/A £0