Hanes ariannol THE DISABLED MOTORISTS' FEDERATION

Rhif yr elusen: 1012874
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2015
Cyfanswm Incwm Gros £5.00k £9.26k £5.53k £6.01k £1.01k
Cyfanswm gwariant £5.06k £6.52k £5.44k £5.34k £787
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A