THE UKANA MATERNITY HOSPITAL PROJECT

Rhif yr elusen: 1012893
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1614 diwrnod

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

The Charity has constructed a Maternity Hospital in Ukana, a remote rural town in Enugu State, Eastern Nigeria. Its completion has made available a local hospital that serves all the neighbouring towns. Babies are being delivered there with the support of trained midwives. The Charity is now in the process of trying to acquire essential medical equipment and still needs ongoing financial support.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 January 2014

Cyfanswm incwm: £10
Cyfanswm gwariant: £0

Codi arian

Mae'r elusen hon yn codi arian gan y cyhoedd ond nid yw'n gweithio gyda chyfranogwyr masnachol.

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Grwpiau Diffi Niedig Eraill
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
  • Darparu Gwasanaethau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Nigeria

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 16 Gorffennaf 1992: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Trust
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
Dim polisïau wedi'u datgan
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

6 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
DR UGOCHUKWU EKEOWA Ymddiriedolwr 08 April 2012
Dim ar gofnod
VICKY NGOZI EKEOWA Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
ESTHER UGWUNKWO Ymddiriedolwr
ST MARY'S WILLESDEN
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 183 diwrnod
DR MRS GLORIA OKAFOR Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
BEATRICE AGU Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
EDWARD NWAORA EKEOWA Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/01/2010 31/01/2011 31/01/2012 31/01/2013 31/01/2014
Cyfanswm Incwm Gros £100 £0 £0 £0 £10
Cyfanswm gwariant £0 £0 £0 £0 £0
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Ionawr 2024 Overdue Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 153 diwrnod
Cyfrifon a TAR 31 Ionawr 2024 Overdue Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 153 diwrnod
Adroddiad blynyddol 31 Ionawr 2023 Overdue Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 519 diwrnod
Cyfrifon a TAR 31 Ionawr 2023 Overdue Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 519 diwrnod
Adroddiad blynyddol 31 Ionawr 2022 Overdue Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 884 diwrnod
Cyfrifon a TAR 31 Ionawr 2022 Overdue Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 884 diwrnod
Adroddiad blynyddol 31 Ionawr 2021 Overdue Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1249 diwrnod
Cyfrifon a TAR 31 Ionawr 2021 Overdue Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1249 diwrnod
Adroddiad blynyddol 31 Ionawr 2020 Overdue Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1614 diwrnod
Cyfrifon a TAR 31 Ionawr 2020 Overdue Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1614 diwrnod
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
Flat 37
Ashbourne Court
137 Daubeney Road
London
E5 0EJ
Ffôn:
02089851245
E-bost:
Dim gwybodaeth ar gael