Hanes ariannol THE 1990 TRUST

Rhif yr elusen: 1012898
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2007 31/03/2008 31/03/2009 31/03/2010 31/03/2011
Cyfanswm Incwm Gros £413.94k £351.71k £290.56k £106.81k £123.38k
Cyfanswm gwariant £432.52k £385.72k £235.01k £107.82k £129.95k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A