THE COLLEGIATE CHARITABLE FOUNDATION

Trosolwg o'r elusen
Rhybuddion rheoleiddiol
- Mae'r Comisiwn Elusennau wedi penodi Rheolwr Dros Dro Open in new window i'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
THE CHARITY'S OBJECTS ("OBJECTS") ARE SPECIFICALLY RESTRICTED TO THE FOLLOWING:- (1) TO ADVANCE EDUCATION FOR MEMBERS OF THE PUBLIC; (2) TO PROVIDE CHARITABLE ASSISTANCE / SUPPORT TO BE PURSUED IN ANY PART OF THE WORLD AS THE TRUSTEES THINK FIT.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2021
Cyfanswm incwm:
£6,893,706
Roddion a chymynroddion | £31 | |
Weithgareddau elusennol | £0 | |
Weithgareddau masnachu eraill | £0 | |
Buddsoddiadau | £6.89m | |
Arall | £0 |
Cyfanswm gwariant:
£6,778,901
Codi arian | £6.58m | |
Weithgareddau elusennol | £203.83k | |
Arall | £0 |
£0 enillion (colledion) buddsoddiadau
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £6.58m | |
Gwariant elusennol | £203.83k | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £114.81k |
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Gogledd Swydd Gaerefrog
Llywodraethu
- QUEEN ETHELBURGA'S COLLEGE FOUNDATION (Enw blaenorol)
- THE COLLEGIATE FOUNDATION (Enw blaenorol)
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amy Martin | Cadeirydd | 30 July 2015 |
|
|||||
Christopher Hall | Ymddiriedolwr | 30 July 2015 |
|
|
||||
FRANCIS DAVID MARTIN | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2017 | 31/08/2018 | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £18.79m | £13.40m | £8.89m | £9.01m | £6.89m | |
|
Cyfanswm gwariant | £18.73m | £13.93m | £8.88m | £8.85m | £6.78m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £10.52m | £4.70m | £16 | £108 | £31 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £8.27m | £8.70m | £8.89m | £9.01m | £6.89m | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £10.83m | £5.62m | £384.13k | £250.83k | £203.83k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £7.89m | £8.31m | £8.49m | £8.60m | £6.58m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/08/2017 | 31/08/2018 | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm asedau | £1.77m | £970.35k | £986.15k | £1.68m | £1.26m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £1.32m | £1.05m | £1.05m | £1.58m | £1.05m |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | |||
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | |||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | |||
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | |||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | |||
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | |||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | |||
Cyfrifon a TAR |
31 Awst 2020
(Mae'r cyfrifon |
|||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2019 | 30 Mehefin 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR |
31 Awst 2019
(Mae'r cyfrifon |
30 Mehefin 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 03/09/1991 AS AMENDED BY CERTIFICATE OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME DATED 08/10/2007 NOW ARTICLES ADOPTED BY SPECIAL RESOLUTION DATED 16/02/2011 AS REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 24/02/2011
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE EDUCATION FOR MEMBERS OF THE PUBLIC
Maes buddion
NOT DEFINED
Elusennau cysylltiedig
- BAINES TRAVEL BURSARY
- BARTLETT PRIZE
- BERRY GEOGRAPHY PRIZE
- CHRIMES PRIZE
- CRAGG PRIZE
- DUNCAN PRIZE
- FIELD STUDY PRIZE
- HUGH BRIGHT PRIZE
- HUNTER PRIZE
- JUNIOR PUBLIC SPEAKING PRIZE
- KENNEDY PRIZE
- KINGDON PUBLIC SPEAKING PRIZE
- MARGARET FLEMING WYLIE PRIZE
- PARRY PRIZE
- POETRY PRIZE
- SCHWEITZER MEMORIAL PRIZE
- SHORT PRIZE
- WHITLEY PRIZE
- 10 Chwefror 2005 : Asset transfer out
- 21 Gorffennaf 1993 : Cofrestrwyd
- 10 Chwefror 2005 : Tynnwyd
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
FRP ADVISORY TRADING LIMITED
110 CANNON STREET
LONDON
EC4N 6EU
- Ffôn:
- 02030054000
- E-bost:
- CP.LONDON@FRPADVISORY.COM
- Gwefan:
-
queenethelburgas.edu
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window