HOMELESS IN OSWESTRY ACTION PARTNERSHIP
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Nid oes gwybodaeth ar gael am weithgareddau'r elusen.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 04 April 2007
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Llety/tai
- Plant/pobl Ifanc
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Powys
- Swydd Amwythig
Llywodraethu
- 02 Chwefror 2009: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1124644 SHROPSHIRE HOUSING ALLIANCE
- 17 Gorffennaf 1992: Cofrestrwyd
- 02 Chwefror 2009: Tynnwyd (CRONFEYDD WEDI'U TROSGLWYDDO (GI))
- H O A P (Enw gwaith)
- HOMELESS IN OSWESTRY ACTION PROJECT (Enw blaenorol)
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 04/04/2004 | 04/04/2005 | 04/04/2006 | 04/04/2007 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £184.56k | £235.14k | £264.94k | £284.89k | |
|
Cyfanswm gwariant | £187.70k | £226.99k | £272.31k | £285.77k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2008 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2008 | 14 Ionawr 2009 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 04 Ebrill 2007 | 15 Ebrill 2008 | 71 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 04 Ebrill 2007 | 07 Ionawr 2008 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 04 Ebrill 2006 | 01 Mai 2007 | 86 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 04 Ebrill 2006 | 18 Ionawr 2007 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 04 Ebrill 2005 | 15 Tachwedd 2005 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 04 Ebrill 2005 | 15 Tachwedd 2005 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 04 Ebrill 2004 | 20 Ionawr 2005 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 04 Ebrill 2004 | 20 Ionawr 2005 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 24 APRIL 1991 AS AMENDED 18 MAY 1992, 11 JULY 2000, 15 JULY 2003 AND 13 MARCH 2007.
Gwrthrychau elusennol
THE ASSOCIATION IS ESTABLISHED TO ASSIST PEOPLE WHO ARE HOMELESS AND IN HOUSING NEED WITHIN THE COUNTY OF SHROPSHIRE.
Maes buddion
THE COUNTY OF SHROPSHIRE
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window