THE SOUTHSEA SHAKESPEARE ACTORS

Rhif yr elusen: 1013000
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Theatre and Theatre Education in the Local Community

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 01 April 2024

Cyfanswm incwm: £11,287
Cyfanswm gwariant: £11,406

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
  • Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Dinas Portsmouth
  • Hampshire

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 17 Gorffennaf 1992: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

10 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
TERRY WISEMAN Cadeirydd
Dim ar gofnod
Ceri Jones Ymddiriedolwr 15 May 2024
Dim ar gofnod
Vincent Adams Ymddiriedolwr 21 May 2019
Dim ar gofnod
David Pearson Ymddiriedolwr 16 May 2017
Dim ar gofnod
ROBERT BARTLETT Ymddiriedolwr 19 July 2012
Dim ar gofnod
LAUREN FARNHILL Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
NEIL GREGORY-READER Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
NICHOLAS DOWNES Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
JAMES ROWLAND Ymddiriedolwr
THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF HOLY TRINITY, FAREHAM
Derbyniwyd: Ar amser
PAULA BARTLETT Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 01/04/2020 01/04/2021 01/04/2022 01/04/2023 01/04/2024
Cyfanswm Incwm Gros £5.68k £6.01k £18.29k £15.61k £11.29k
Cyfanswm gwariant £5.17k £7.06k £10.35k £11.90k £11.41k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A £10.24k N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 01 Ebrill 2024 08 Tachwedd 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 01 Ebrill 2024 Not Required
Adroddiad blynyddol 01 Ebrill 2023 29 Ebrill 2024 88 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 01 Ebrill 2023 Not Required
Adroddiad blynyddol 01 Ebrill 2022 20 Ionawr 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 01 Ebrill 2022 Not Required
Adroddiad blynyddol 01 Ebrill 2021 04 Ionawr 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 01 Ebrill 2021 Not Required
Adroddiad blynyddol 01 Ebrill 2020 14 Ionawr 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 01 Ebrill 2020 Not Required
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
9 Peak Drive
Fareham
PO14 1RL
Ffôn:
07876493009