Ymddiriedolwyr SEA WATCH FOUNDATION, THE CETACEAN MONITORING UNIT
Rhif yr elusen: 1013002

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Katherine Elizabeth Baker | Ymddiriedolwr | 02 November 2024 |
|
|
||||
Dr JAMES JEFFREY WAGGITT | Ymddiriedolwr | 02 November 2024 |
|
|
||||
MICHAEL EDWARD BAINES | Ymddiriedolwr | 30 October 2022 |
|
|
||||
JAMIE ROBERT MARK SMITH | Ymddiriedolwr | 30 October 2022 |
|
|
||||
Dr JAMES ROBERT BORAN | Ymddiriedolwr | 11 December 2021 |
|
|
||||
GEORGE SAMUEL BOYER | Ymddiriedolwr | 11 December 2021 |
|
|
||||
HANNAH MARY PARKINSON | Ymddiriedolwr | 11 December 2021 |
|
|
||||
CRAIG MILLER | Ymddiriedolwr | 06 May 2017 |
|
|
||||
Professor John Russell Turner BSc DPhil | Ymddiriedolwr | 06 May 2017 |
|
|
||||
PROFESSOR GRAHAM JOHN PIERCE BSC PHD | Ymddiriedolwr | 29 January 2012 |
|
|
||||
ANTONY NEIL OSBORN | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.