Hanes ariannol WHITECHAPEL CENTRE
Rhif yr elusen: 1013060
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.78m | £5.36m | £6.16m | £5.71m | £6.76m | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.77m | £5.30m | £6.07m | £5.53m | £6.65m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £2.94m | £3.68m | £3.88m | £3.37m | £4.20m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £174.96k | £153.39k | £600.76k | £1.29m | £1.63m | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £697.63k | £795.64k | £701.71k | £566.61k | £627.56k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £97.53k | £124.61k | £81.93k | £136.62k | £154.68k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £3.98m | £4.44m | £5.37m | £5.01m | £5.97m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £5.79k | £4.90k | £5.34k | £1.12k | £1.48k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £997 | £3.77k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £10.44k | £38.00k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £4.56m | £5.02m | £5.81m | £5.29m | £6.33m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £205.99k | £280.90k | £253.77k | £246.21k | £316.26k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £3.62k | £3.66k | £3.77k | £13.77k | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.