ymddiriedolwyr WHITECHAPEL CENTRE
Rhif yr elusen: 1013060
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Susan Thomas | Cadeirydd | 21 July 2017 |
|
|
||||
Katherine Sheerin | Ymddiriedolwr | 23 June 2023 |
|
|
||||
Brother Ken Vance | Ymddiriedolwr | 23 June 2023 |
|
|
||||
Dr Ryan Young | Ymddiriedolwr | 01 March 2022 |
|
|
||||
Margaret Woods | Ymddiriedolwr | 27 April 2017 |
|
|
||||
Alice Brown | Ymddiriedolwr | 24 March 2017 |
|
|
||||
Steve Collett | Ymddiriedolwr | 16 June 2016 |
|
|
||||
David Green | Ymddiriedolwr | 24 March 2015 |
|
|
||||
DAVID EDWARD ANTROBUS | Ymddiriedolwr | 25 March 2014 |
|
|
||||
COLLETTE MCGUIRE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
VALERIE METCALF | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.