SELBY DISTRICT TALKING NEWS

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Providing local weekly news in a suitable format for blind, partially sighted or for people who for some reason cannot hold a newspaper
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Anabledd
- Pobl Ag Anableddau
- Darparu Gwasanaethau
- Gogledd Swydd Gaerefrog
Llywodraethu
- 23 Rhagfyr 2021: y derbyniwyd cronfeydd gan 1027646 GOOLE AND DISTRICT TALKING NEWSPAPER ASSOCIATION
- 21 Gorffennaf 1992: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andrew Edward Calvert | Cadeirydd | 02 October 2018 |
|
|
||||
Hazel Calvert | Ymddiriedolwr | 02 October 2018 |
|
|
||||
JOHN HOWARD STELL | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
DAVID JOHN HEADLAM | Ymddiriedolwr |
|
||||||
LYNNE BLAKE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
CHRISTINE STELL | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
EILEEN FENTEMAN | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £40 | £0 | £1.24k | £1.17k | £1.17k | |
|
Cyfanswm gwariant | £535 | £179 | £595 | £438 | £438 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 07 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 14 Mai 2024 | 104 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 07 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 17 Tachwedd 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 16 Tachwedd 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 21 MAY 1992
Gwrthrychau elusennol
TO RELIEVE THE BLIND, OR PARTIALLY SIGHTED, OR THOSE LABOURING UNDER TEMPORY OR PERMANENT INCAPACITY OR DISABILITY WHICH MAKES READING A STRAIN, BY THE PROVISION OF RCORDED TAPES OR TACTILE READING MATTER
Maes buddion
NOT DEFINED BUT IN PRACTICE SELBY DISTRICT
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Cunliffe Centre
Petre Avenue
SELBY
North Yorkshire
YO8 8DJ
- Ffôn:
- 01757228156
- E-bost:
- andrewcalvert46@gmail.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window