ymddiriedolwyr NORTHERN CHILDRENS BOOK FESTIVAL
Rhif yr elusen: 1013065
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (28 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Julia Robinson | Cadeirydd | 17 May 2018 |
|
|
||||
Taranjeet Singh | Ymddiriedolwr | 16 March 2023 |
|
|
||||
Angela Foster | Ymddiriedolwr | 09 February 2021 |
|
|
||||
Christine Myhill | Ymddiriedolwr | 17 May 2018 |
|
|
||||
Fiona Hill | Ymddiriedolwr | 17 May 2018 |
|
|
||||
Eric Ferguson | Ymddiriedolwr | 08 May 2014 |
|
|
||||
Rachel Warkcup | Ymddiriedolwr | 11 March 2014 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.