Dogfen lywodraethu THE INSTITUTE FOR OPTIMUM NUTRITION
Rhif yr elusen: 1013084
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 19 JUNE 1992 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION DATED 27 NOVEMBER 1999, 29 NOVEMBER 2003, 24 NOVEMBER 2007, 22 NOVEMBER 2008 AND 28 NOVEMBER 2009. AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 31 DEC 2018
Gwrthrychau elusennol
(1) TO ADVANCE EDUCATION OF THE PUBLIC AND HEALTH PROFESSIONALS IN ALL MATTERS RELATING TO NUTRITION. (2) THE PRESERVATION AND PROTECTION OF HEALTH OF THE GENERAL PUBLIC BY GIVING ADVICE, ASSISTANCE AND WHERE NECESSARY TREATMENT THROUGH NUTRITION.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED.
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.