ymddiriedolwyr HUSTHWAITE VILLAGE HALL
Rhif yr elusen: 1013186
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sheila Mowatt | Cadeirydd | 09 November 2015 |
|
|||||
Craig COLTON | Ymddiriedolwr | 27 June 2022 |
|
|
||||
Paul Anthony Hampshire | Ymddiriedolwr | 27 October 2021 |
|
|
||||
Doreen French | Ymddiriedolwr | 01 March 2021 |
|
|
||||
Elizabeth Walton | Ymddiriedolwr | 27 November 2018 |
|
|
||||
Simon Eedle | Ymddiriedolwr | 30 October 2017 |
|
|
||||
Steve Broughton | Ymddiriedolwr | 30 October 2017 |
|
|
||||
Gill Allanson | Ymddiriedolwr | 30 October 2017 |
|
|
||||
Lynn Colton | Ymddiriedolwr | 09 November 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.