ymddiriedolwyr THE BASINGSTOKE AND ALTON CARDIAC REHABILITATION CHARITY LIMITED
Rhif yr elusen: 1013238
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr MICHAEL GEORGE HAYWARD | Cadeirydd | 11 November 2011 |
|
|
||||
Stephen Ball | Ymddiriedolwr | 28 May 2024 |
|
|
||||
Dr Sally Turner | Ymddiriedolwr | 29 November 2022 |
|
|
||||
Dr Osama Alsanjari | Ymddiriedolwr | 18 May 2022 |
|
|
||||
Keith Charman | Ymddiriedolwr | 23 February 2021 |
|
|
||||
Dominic Gardham | Ymddiriedolwr | 23 February 2021 |
|
|
||||
Keith Burgess | Ymddiriedolwr | 15 May 2019 |
|
|
||||
Lisa Henshaw | Ymddiriedolwr | 15 May 2019 |
|
|
||||
Rosemary Ann Lewis | Ymddiriedolwr | 01 June 2015 |
|
|
||||
Dr HUGH JAMES NEWTON BETHELL | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.