WHITE ROSE INITIATIVE

Rhif yr elusen: 1013290
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Employment of three workers to work caring for abandoned children, and overseeing our projects, which include support financially for an old peoples home, three schools, two in gypsy villages, citys youth club, pensioners club, and two hospitals. Also providing practical support and donated goods.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 04 April 2024

Cyfanswm incwm: £21,528
Cyfanswm gwariant: £34,278

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Dibenion Elusennol Cyffredinol
  • Addysg/hyfforddiant
  • Anabledd
  • Rhoi Cymorth I’r Tlodion
  • Cymorth Dramor/cymorth I’r Newynog
  • Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
  • Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Yr Henoed/pobl Oedrannus
  • Pobl Ag Anableddau
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Adnoddau Dynol
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
  • Darparu Gwasanaethau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Dinas Leeds
  • Rwmania

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 30 Gorffennaf 1992: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
Dim polisïau wedi'u datgan
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

2 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
PAUL SELINA Ymddiriedolwr 30 July 1992
Dim ar gofnod
christopher barrow Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 04/04/2020 04/04/2021 04/04/2022 04/04/2023 04/04/2024
Cyfanswm Incwm Gros £17.91k £7.42k £10.53k £17.61k £21.53k
Cyfanswm gwariant £23.40k £6.34k £21.17k £18.91k £34.28k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 04 Ebrill 2024 20 Rhagfyr 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 04 Ebrill 2024 Not Required
Adroddiad blynyddol 04 Ebrill 2023 20 Rhagfyr 2024 320 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 04 Ebrill 2023 Not Required
Adroddiad blynyddol 04 Ebrill 2022 06 Mehefin 2023 122 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 04 Ebrill 2022 Not Required
Adroddiad blynyddol 04 Ebrill 2021 06 Mehefin 2023 487 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 04 Ebrill 2021 Not Required
Adroddiad blynyddol 04 Ebrill 2020 09 Tachwedd 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 04 Ebrill 2020 Not Required
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
161 southfield road
95 Huddersfield Road
huddersfield
huddersfield
west yorkshire
HD8 8HF
Ffôn:
07308305515