STROUD VINTAGE TRANSPORT AND ENGINE CLUB LTD

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
general charitable purposes
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 October 2023
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
80 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Swydd Gaerloyw
Llywodraethu
- 03 Awst 1992: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MR M D SLATER | Cadeirydd | 20 December 2012 |
|
|
||||
John Mark Grange | Ymddiriedolwr | 11 November 2019 |
|
|
||||
Peter Harrison Simper | Ymddiriedolwr | 11 November 2019 |
|
|
||||
Michael Kenneth Smith | Ymddiriedolwr | 11 November 2019 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/10/2019 | 31/10/2020 | 31/10/2021 | 31/10/2022 | 31/10/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £219.15k | £3.43k | £4.30k | £235.69k | £197.29k | |
|
Cyfanswm gwariant | £208.50k | £27.39k | £7.09k | £164.08k | £226.99k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2023 | 23 Ebrill 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2023 | 15 Ebrill 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2022 | 17 Mehefin 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2022 | 17 Mehefin 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2021 | 24 Mehefin 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2020 | 27 Gorffennaf 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2019 | 16 Gorffennaf 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2019 | 16 Gorffennaf 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 2/10/87 AND AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION DATED 8/6/92
Gwrthrychau elusennol
A) TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC BY INCREASING KNOWLEDGE AND INTEREST IN 1) ALL TYPES OF HISTORIC MECHANICALLY PROPELLED VEHICLES INCLUDING BUT WITHOUT PREJUDICE TO THE GENERALITY OF THE FOREGOING TRACTION ENGINES, STEAMROLLERS AND OTHER STEAM VEHICLES. 2) OTHER HISTORIC MOBILE MACHINERY INCLUDING BUT WITHOUT PREJUDICE TO THE GENERALITY OF THE FOREGOING FAIR ORGANS, FAIRGROUND AND SHOWMAN'S EQUIPMENT, AGRICULTURAL MACHINERY AND AGRICULTURAL EQUIPMENT. 3) OTHER HISTORIC MACHINERY OF A STATIC NATURE INCLUDING BUT WITHOUT PREJUDICE TO THE GENERALITY OF THE FOREGOING ALL OR ANY MILL, FACTORY OR INDUSTRIAL EQUIPMENT AND MACHINERY WHETHER THE SAME BE POWERED BY STEAM, WATER, ELECTRICITY, PETROL OR DIESEL OILS BUT INCLUDING ALSO THOSE DRIVEN BY THE ACTION OF WIND OR TIDE. 4) ALL OR ANY HISTORIC CRAFTS AND CRAFTMANSHIP. B) TO MAKE PAYMENTS IN FAVOUR OF SUCH REGISTERED CHARITIES OR FOR SUCH CHARITABLE PURPOSES IN THE UNITED KINGDOM AS THE DIRECTORS SHALL FROM TIME TO TIME DETERMINE.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
6 FAR WESTRIP
STROUD
GL6 6HD
- Ffôn:
- 01453757995
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window