ymddiriedolwyr HEAL
Rhif yr elusen: 1013340
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mandy Renton | Cadeirydd | 18 March 2018 |
|
|
||||
Marcus Stead-Hall | Ymddiriedolwr | 10 June 2024 |
|
|
||||
Dr Raveendra Katamaneni | Ymddiriedolwr | 10 June 2024 |
|
|
||||
Dr ARUN KUMAR AGGARWAL | Ymddiriedolwr | 24 April 2021 |
|
|||||
Victor Gidney | Ymddiriedolwr | 05 April 2020 |
|
|
||||
Dr Praveen Kumar Gandamaneni | Ymddiriedolwr | 04 May 2019 |
|
|
||||
Julie Dawn Constance | Ymddiriedolwr | 04 May 2019 |
|
|
||||
Ann Bane | Ymddiriedolwr | 18 March 2018 |
|
|
||||
MARTIN JOHN CHURCH | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Dr KONERU SATYA PRASAD | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.