Hanes ariannol THE RILEY SMITH HALL CHARITABLE COMPANY

Rhif yr elusen: 1013507
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/07/2020 31/07/2021 31/07/2022 31/07/2023 31/07/2024
Cyfanswm Incwm Gros £73.66k £44.55k £66.29k £66.83k £97.51k
Cyfanswm gwariant £45.77k £62.63k £49.56k £113.64k £68.85k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £27.34k £32.07k £6.00k N/A N/A