SUMMERHILL VILLAGE INSTITUTE AND RECREATION GROUND

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
to provide a facility for all age groups scouts brownies parties bingo meetings play school etc
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 May 2022
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Cymru
Llywodraethu
- 11 Awst 1992: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Rheoli risg
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEREK SCOTT HANDLEY LUCY | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
SHARON BRONWYN JONES | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
GLYN DWR ROBERTS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
COLIN PRICE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
PAULINE JONES | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
PHILIP MICHAEL MCKEVITT | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/05/2018 | 30/05/2019 | 30/05/2020 | 30/05/2021 | 30/05/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £6.05k | £6.83k | £3.73k | £10.00k | £9.80k | |
|
Cyfanswm gwariant | £782 | £3.93k | £974 | £6.80k | £2.48k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Mai 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 33 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mai 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 33 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 30 Mai 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 398 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mai 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 398 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 30 Mai 2022 | 23 Chwefror 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mai 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Mai 2021 | 19 Mawrth 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mai 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Mai 2020 | 15 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mai 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 2 JUNE 1925
Gwrthrychau elusennol
A VILLAGE HALL FOR THE USE OF THE INHABITANTS OF SUMMERHILL AND SURROUNDING AREAS.
Maes buddion
SUMMERHILL WREXHAM
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
27 MAESGWYN ROAD
WREXHAM
LL11 2AP
- Ffôn:
- 01978758954
- E-bost:
- gijoe37@hotmail.co.uk
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window