FRIENDS OF BRECON CATHEDRAL

Rhif yr elusen: 1013676
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

The Friends of Brecon Cathedral supports and makes grants to religious choirs and organisations.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023

Cyfanswm incwm: £5,158
Cyfanswm gwariant: £12,622

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Dim gwybodaeth ar gael

Taliadau i ymddiriedolwyr

Dim gwybodaeth ar gael

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Gweithgareddau Crefyddol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Cymru

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 13 Awst 1992: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Trust
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Buddsoddi
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

7 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Myra Tabor Ymddiriedolwr 27 October 2022
Dim ar gofnod
Helen Bull Ymddiriedolwr 27 October 2022
Dim ar gofnod
Dr Sam Johnson Ymddiriedolwr 27 October 2022
Dim ar gofnod
PETER JENKINS Ymddiriedolwr 01 May 2021
THE UNITED CHARITIES OF JOHN AND POWELL
Derbyniwyd: Ar amser
REVEREND RICE POWELL (EXCLUSIVE OF RICE POWELL EDUCATIONAL FOUNDATION)
Derbyniwyd: Ar amser
FRIENDS OF ST MARY'S, BRECON
Derbyniwyd: Ar amser
THE ARCHDEACONRIES CLERICAL CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
The Venerable Alan Jevons Ymddiriedolwr 22 January 2020
THE DEAN AND CHAPTER OF BRECON CATHEDRAL DEON A CHABIDWL CADEIRLAN ABERHONDDU
Cofrestrwyd yn ddiweddar
THE DEAN AND CHAPTER OF BRECON CATHEDRAL
Derbyniwyd: Ar amser
The Very Rev'd Dr Paul Shackerley Ymddiriedolwr 14 September 2014
THE DEAN AND CHAPTER OF BRECON CATHEDRAL
Derbyniwyd: Ar amser
BRECON CATHEDRAL CHOIR TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
SWANSEA AND BRECON DIOCESAN BOARD OF FINANCE
Derbyniwyd: 22 diwrnod yn hwyr
PENELOPE BOURDILLON Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £8.42k £7.51k £8.35k £7.10k £5.16k
Cyfanswm gwariant £9.47k £517 £1.02k £1.58k £12.62k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 12 Medi 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 24 Hydref 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 29 Medi 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 16 Medi 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 03 Medi 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019 Not Required
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
The Cathedral Office
The Cathedral Close
Brecon
Powys
LD3 9DP
Ffôn:
01874623857
Gwefan:

Dim gwybodaeth ar gael