ymddiriedolwyr THE CHURCH OF ENGLAND RECORD SOCIETY
Rhif yr elusen: 1013701
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Professor Alexander Gray Ryrie | Cadeirydd | 06 July 2021 |
|
|
||||
Dr Rebecca Jane Warren | Ymddiriedolwr | 26 June 2023 |
|
|
||||
Dr Jacqueline Rose | Ymddiriedolwr | 26 June 2023 |
|
|
||||
Dr Kirsten Macfarlane | Ymddiriedolwr | 06 July 2022 |
|
|
||||
Dr Joshua Maxwell Redford Bennett | Ymddiriedolwr | 06 July 2022 |
|
|
||||
Dr Mark Byford | Ymddiriedolwr | 06 July 2021 |
|
|||||
Professor Hilary Mary Carey | Ymddiriedolwr | 06 July 2021 |
|
|
||||
Very Rev Dr David Michael Hoyle | Ymddiriedolwr | 06 July 2021 |
|
|
||||
Dr Anne Margaret Stott | Ymddiriedolwr | 07 July 2020 |
|
|
||||
Dr Gareth Atkins | Ymddiriedolwr | 07 July 2020 |
|
|
||||
Dr Matthew Grimley | Ymddiriedolwr | 08 July 2019 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.