THE EAST WORLDHAM SCHOOL EDUCATIONAL CHARITY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
East Worldham School Educational Charity was set up in 1992 for public benefit. It promotes the educational needs of persons, both young and adults, resident in East Worldham, West Worldham, Hartley Mauditt Kingsley and Oakhanger who are in need of financial assistance, it also provides special benefits (that cannot be made out of public funds) to local Church of England primary schools.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Hampshire
Llywodraethu
- 26 Awst 1992: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carol Ann McMeekan | Ymddiriedolwr | 21 October 2021 |
|
|
||||||
Rev Caroline Elaine Walshaw | Ymddiriedolwr | 01 October 2021 |
|
|||||||
linda rhiannon stammers | Ymddiriedolwr | 25 October 2017 |
|
|
||||||
CHRISTINE JOYCE BONE | Ymddiriedolwr | 28 May 2014 |
|
|
||||||
MRS M E TRIGWELL-JONES | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £16.52k | £18.99k | £17.58k | £18.22k | £18.40k | |
|
Cyfanswm gwariant | £18.53k | £14.71k | £17.33k | £20.27k | £19.26k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 16 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 10 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 14 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 05 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 21 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
SCHEME OF 26/6/92
Gwrthrychau elusennol
PROMOTING EDUCATION (INCLUDING SOCIAL AND PHYSICAL TRAINING) OF PERSONS RESIDENT IN THE PRIMARY AREA OF BENEFIT AND WHO ARE IN NEED OF FINANCIAL ASSISTANCE AND PROVIDING SUCH SPECIAL BENEFITS OF ANY KIND FOR WHICH PROVISION IS NOT MADE OUT OF PUBLIC FUNDS FOR ANY SCHOOL IN THE SECONDARY AREA OF BENEFIT AT WHICH INSTRUCTION IN ACCORDANCE WITH THE DOCTRINES OF THE CHURCH OF ENGLAND IS GIVEN.
Maes buddion
E&W WORLDHAM,HARTLEY MAUDITT,KINGSLEY OAKHANGERETC
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
SELBORNE
CAKERS LANE
EAST WORLDHAM
ALTON
GU34 3AE
- Ffôn:
- 0142083389
- E-bost:
- mary.trigwell-jones@outlook.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window