Let's Talk Relationships

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
We offer a range of therapeutic counselling, which includes : - Relationship counselling and PST services to adult couples and individuals - Family, children and young peoples counselling - Life skills courses - IAPT Couple Therapy for Depression - Counselling service for carers - Reaching with Relate (working in schools) - Northern Powergrid training
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £311,598 o 8 gontract(au) llywodraeth
Pobl

8 Ymddiriedolwyr
8 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Dinas Bradford
- Dinas Leeds
Llywodraethu
- 20 Awst 1992: Cofrestrwyd
- RELATE BRADFORD (Enw blaenorol)
- RELATE BRADFORD & LEEDS LTD (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Catherine Jowitt | Cadeirydd | 12 June 2023 |
|
|
||||
Fiona Hibbits | Ymddiriedolwr | 08 March 2023 |
|
|
||||
Sabreen Ahsan | Ymddiriedolwr | 08 March 2023 |
|
|
||||
Susan Warburton nee Long | Ymddiriedolwr | 08 March 2023 |
|
|
||||
Nazia Kotia | Ymddiriedolwr | 08 March 2023 |
|
|
||||
Jennifer Brearley | Ymddiriedolwr | 10 May 2022 |
|
|
||||
Lynne Joyce | Ymddiriedolwr | 18 March 2019 |
|
|
||||
Paul Leonard Stockwell | Ymddiriedolwr | 17 July 2016 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £413.63k | £343.08k | £373.53k | £408.68k | £397.46k | |
|
Cyfanswm gwariant | £334.49k | £357.63k | £357.98k | £397.04k | £406.91k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £266.41k | £340.92k | £331.02k | £311.60k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £318.71k | £39.17k | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 20 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 20 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 17 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 17 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 26 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 26 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 25 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 25 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 20 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 20 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 8 OCTOBER 1991 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION DATED 13 JULY 1992 AND 8TH SEPTEMBER 2003 AND CRETE OF INCORP DATED 26TH JANUARY 2004 as amended on 12 Jul 2021 as amended on 06 Jun 2023 as amended on 15 May 2025 as amended on 23 Apr 2025
Gwrthrychau elusennol
A. TO EDUCATE THE PUBLIC CONCERNING THE BENEFITS OF SECURE COUPLE RELATIONSHIPS, MARRIAGE AND FAMILY LIFE IN ORDER TO IMPROVE THE EMOTIONAL, SEXUAL AND SPIRITUAL WELL-BEING OF INDIVIDUALS WHICH IS DERIVED FROM COMMITTED RELATIONSHIPS; B. TO PROMOTE RESEARCH INTO ALL ASPECTS OF COUPLE RELATIONSHIPS AND MARRIAGE AND TO MAKE THE RESULTS AVAILABLE TO THE PUBLIC; C. TO SEEK TO ENHANCE, THE GOOD HEALTH, BOTH AND PHYSICAL, OF ADULTS AND CHILDREN BY INCREASING PUBLIC AWARENESS OF THE BENEFIT OF COMMITTED COUPLED RELATIONSHIPS, MARRIAGE AND FAMILY LIFE AND WORKING TO PREVENT POVERTY, HARDSHIP AND DISTRESS CAUSED BY THE BREAKDOWN OF SUCH RELATIONSHIPS
Maes buddion
BRADFORD METROPOLITAN DISTRICT
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Perkin House
1st Floor
Grattan Road
Bradford
BD1 2LU
- Ffôn:
- 01274726096
- E-bost:
- info@relatebradfordandleeds.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window