Ymddiriedolwyr NEWTON BURSARY FUND

Rhif yr elusen: 1013843
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

7 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Karine Neri Ymddiriedolwr 03 December 2024
NEWTON PREP PTA
Derbyniwyd: Ar amser
Menna McGregor Ymddiriedolwr 03 December 2024
Dim ar gofnod
Steffen Goelkel Ymddiriedolwr 21 September 2021
NEWTON PREP PTA
Derbyniwyd: Ar amser
Matt Downing Ymddiriedolwr 08 November 2018
Dim ar gofnod
Alison Fleming Ymddiriedolwr 11 December 2013
Dim ar gofnod
Farhaan Walji Ymddiriedolwr 12 December 2012
Dim ar gofnod
Dr Farouk Walji Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod