ymddiriedolwyr LAPAL CANAL TRUST
Rhif yr elusen: 1013845
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
John Lionel Frederick Hemingway | Ymddiriedolwr | 13 May 2024 |
|
|
||||
Paul Smith | Ymddiriedolwr | 25 October 2021 |
|
|
||||
Michael John Payne | Ymddiriedolwr | 02 February 2021 |
|
|
||||
David Struckett | Ymddiriedolwr | 22 October 2018 |
|
|
||||
Peter Fisher | Ymddiriedolwr | 22 October 2018 |
|
|
||||
Dr Andrew Hardie | Ymddiriedolwr | 22 October 2018 |
|
|
||||
Denis Pike | Ymddiriedolwr | 22 October 2018 |
|
|
||||
Hugh Humphreys OBE | Ymddiriedolwr | 28 October 2017 |
|
|
||||
DR Tony Louis Whateley | Ymddiriedolwr | 19 April 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.