MILTON KEYNES COMMUNITY MEDIATION SERVICE
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The first aim is to proivde an amicable resolution of Community Disputes in Milton Keynes. The second aim is to recruit, train, support volunteers from MK and provide Basic Community Mediation Training Programme which is an OCN Accredited training.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2013
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Dibenion Elusennol Erall
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Canol Swydd Bedford
- Milton Keynes
- Swydd Buckingham
- Swydd Northampton
Llywodraethu
- 24 Mawrth 2014: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1147580 MILTON KEYNES COMMUNITY MEDIATION SERVICE LIMITED
- 28 Awst 1992: Cofrestrwyd
- 24 Mawrth 2014: Tynnwyd (CRONFEYDD WEDI'U TROSGLWYDDO (INCOR))
- MKCMS (Enw gwaith)
- MILTON KEYNES NEIGHBOUR DISPUTE MEDIATION SERVICE (Enw blaenorol)
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2009 | 31/03/2010 | 31/03/2011 | 31/03/2012 | 31/03/2013 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £73.47k | £84.50k | £92.72k | £86.17k | £46.52k | |
|
Cyfanswm gwariant | £76.60k | £83.53k | £92.72k | £79.74k | £52.17k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2013 | 17 Hydref 2013 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2013 | 17 Hydref 2013 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2012 | 10 Ionawr 2013 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2012 | 10 Ionawr 2013 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2011 | 20 Rhagfyr 2011 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2011 | 20 Rhagfyr 2011 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2010 | 07 Rhagfyr 2010 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2010 | 07 Rhagfyr 2010 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 29 JULY 1992 AS AMENDED 21ST OCTOBER 1998, 20TH OCTOBER 1999 AND 28TH MARCH 2000.
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE FOR THE PUBLIC BENEFIT IN THE BOROUGH OF MILTON KEYNES AND WITH A VIEW TO PRESERVATION OF PUBLIC ORDER THE PROVISION OF SERVICES DIRECTED TOWARDS MEDIATION AND CONCILIATION BETWEEN PERSONS, ORGANISATIONS AND GROUPS WHO ARE INVOLVED IN DISPUTE OR INTERPERSONAL CONFLICT WHERE THAT DISPUTE OR CONFLICT RESULTS FROM OR MAY LEAD TO ACTS OF NUISANCE, VANDALISM, RACIAL OR BREACH OF THE PEACE. TO EDUCATE THE PUBLIC IN THE BOROUGH OF MILTON KEYNES ABOUT METHODS OF MEDIATION AND CONCILIATION, THE NATURE AND CAUSES OF DISPUTES AND WAYS OF MANAGING IT.
Maes buddion
IN THE BOROUGH OF MILTON KEYNES
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window