WEST OF ENGLAND EYE INFIRMARY TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To support research activities and purchase equipments for the West of England Eye Unit
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

10 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Pobl Ag Anableddau
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Cernyw
- Dorset
- Dyfnaint
- Gwlad Yr Haf
Llywodraethu
- 03 Medi 1992: Cofrestrwyd
- WEEU TRUST (Enw gwaith)
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fiona Irvine | Ymddiriedolwr | 09 January 2019 |
|
|
||||
Hirut Fekede von Lany | Ymddiriedolwr | 01 December 2018 |
|
|
||||
James Daniel Benzimra | Ymddiriedolwr | 01 December 2018 |
|
|
||||
MICHAEL SMITH | Ymddiriedolwr | 01 December 2018 |
|
|
||||
Nathaniel Edward Knox Cartwright | Ymddiriedolwr | 01 December 2018 |
|
|
||||
Robert Munneke | Ymddiriedolwr | 01 December 2018 |
|
|
||||
DANIEL BEUZEVILLE BYLES | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ANTHONY GERARD QUINN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
PETER REGINALD SIMCOCK | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ROLAND HAW LUEN LING | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £15.89k | £674 | £6 | £11.90k | £4.78k | |
|
Cyfanswm gwariant | £22.82k | £480 | £5.28k | £22.96k | £4.36k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 23 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 30 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 31 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 25 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 08 Mawrth 2021 | 36 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 15/7/92
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECT OF THE TRUST IS THE RELIEF OF SICKNESS AND THE PROTECTION AND PRESERVATION OF HEALTH OF PERSONS SUFFERING FROM EYE DISORDERS IN PARTICULAR THE TRUST SHALL PROVIDE OR ASSIST IN THE PROVISION OF EQUIPMENT AND FACILITIES NOT NORMALLY PROVIDED BY THE STATUTORY AUTHORITIES FOR USE IN THE DIAGNOSIS AND TREATMENT OF AND RESEARCH INTO EYE DISORDERS AT THE WEST OF ENGLAND EYE INFIRMARY AND ANY OTHER EYE INFIRMARY OR EYE UNIT IN SOMERSET DORSET DEVON AND CORNWALL
Maes buddion
SOMERSET,DORSET,DEVON,CORNWALL
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
WEST OF ENGLAND EYE UNIT
ROYAL DEVON & EXETER HOSPITAL
BARRACK ROAD
EXETER
EX2 5DW
- Ffôn:
- 01392406004
- E-bost:
- anthony.quinn@nhs.net
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window