THE FRIENDS OF FIVE VILLAGES HOUSE
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
THE CHARITY HAS NOT BEEN PARTICULARLY ACTIVE. HOWEVER MANY FUTURE ACTIVITIES ARE PENDING WITH CONFIRMATION OF AMALGAMATION
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 28 February 2022
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Darparu Gwasanaethau
- Dwyrain Sussex
Llywodraethu
- 07 Medi 1992: Cofrestrwyd
- 27 Mai 2022: Tynnwyd (NID YW'N GWEITHREDU)
- FRIENDS OF FIVE VILLAGES HOUSE (Enw gwaith)
- FRIENDS OF FIVE VILLAGES HOUSE MINI BUS CLUB (Enw gwaith)
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2018 | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 28/02/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £5.06k | £7.14k | £4.19k | £2.26k | £493 | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.51k | £2.27k | £2.31k | £4.14k | £455 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 28 Chwefror 2022 | 19 Mai 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 28 Chwefror 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 21 Chwefror 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 04 Mehefin 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2019 | 03 Ionawr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 27 AUGUST 1992
Gwrthrychau elusennol
TO RELIEVE THE RETIRED OR ELDERLY RESIDENTS OF FIVE VILLAGES HOUSE, ICKLESHAM, EAST SUSSEX WHO ARE IN NEED OF ACCOMODATION DUE TO AGE OR INFIRMITY AND GENERALLY TO SUPPORT THE CHARITABLE WORK OF THE SAID HOME.
Maes buddion
NOT DEFINED
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window