Hanes ariannol GROVE NURSERY GROUP
Rhif yr elusen: 1014114
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2006 | 31/08/2007 | 31/08/2008 | 31/08/2009 | 31/08/2010 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £63.47k | £73.28k | £79.73k | £74.40k | £86.21k | |
|
Cyfanswm gwariant | £68.33k | £68.42k | £74.86k | £83.15k | £86.20k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.