WHITTINGTON CHARITABLE TRUST
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
MAKES DONATIONS TO OTHER CHARITIES FOR THE RELIEF OF POVERTY,THE ADVANCEMENT OF EDUCATION AND FOR THE BENEFIT OF THE COMMUNITY.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 05 April 2022
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Cymorth Dramor/cymorth I’r Newynog
- Llety/tai
- Gweithgareddau Crefyddol
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Chwaraeon/adloniant
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 16 Chwefror 2024: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1026588 MEDECINS SANS FRONTIERES (UK)
- 16 Chwefror 2024: y trosglwyddwyd cronfeydd i 312278 THOMAS CORAM FOUNDATION FOR CHILDREN (FORMERLY FOU...
- 16 Chwefror 2024: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1165398 UNIVERSITY COLLEGE LONDON HOSPITALS CHARITY
- 16 Chwefror 2024: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1150054 THE BRAIN TUMOUR CHARITY
- 16 Chwefror 2024: y trosglwyddwyd cronfeydd i 285300 NORTH LONDON HOSPICE
- 16 Chwefror 2024: y trosglwyddwyd cronfeydd i 279376 THE HARINGTON SCHEME LIMITED
- 16 Chwefror 2024: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1110522 THE TRUSSELL TRUST
- 16 Chwefror 2024: y trosglwyddwyd cronfeydd i 307942 THE KING'S SCHOOL OF THE CATHEDRAL CHURCH OF CANTE...
- 16 Chwefror 2024: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1156305 ST. MARTIN-IN-THE-FIELDS CHARITY
- 16 Chwefror 2024: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1082947 CRISIS UK
- 16 Chwefror 2024: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1049224 ROYAL PAPWORTH HOSPITAL CHARITY
- 09 Medi 1992: Cofrestrwyd
- 16 Chwefror 2024: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
Dim enwau eraill
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2018 | 05/04/2019 | 05/04/2020 | 05/04/2021 | 05/04/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.65k | £2.35k | £3.25k | £4.89k | £4.01k | |
|
Cyfanswm gwariant | £6.22k | £1.37k | £4.20k | £4.10k | £3.60k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2023 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2023 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2022 | 23 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2021 | 25 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2020 | 27 Rhagfyr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 20 AUGUST 1992
Gwrthrychau elusennol
FOR THE RELIEF OF POVERTY THE ADVANCEMENT OF EDUCATION OR RELIGION OR OTHERWISE FOR THE BENEFIT OF THE COMMUNITY AS THE TRUSTEES SHALL FROM TIME TO TIME IN THEIR ABSOLUTE DISCRETION SELECT.
Maes buddion
NOT DEFINED
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window