FRIENDS OF LAKESIDE PRIMARY SCHOOL

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
FoLPS raises funds to help Lakeside Nursery & Primary Academy provide services to its pupils that could not ordinarily be met from the school budget. It also funds, in part or in whole, improvements to the fabric of the school that could not ordinarily met from the school budget.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2023
Pobl

2 Ymddiriedolwyr
40 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Surrey
Llywodraethu
- 18 Medi 1992: Cofrestrwyd
- F O L P S (Enw gwaith)
- FRIENDS OF LAKESIDE PRIMARY SCHOOLS (FOLPS) (Enw blaenorol)
- FRIENDS OF LAKESIDE SCHOOLS (FOLS) (Enw blaenorol)
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
2 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAM ARMSTRONG | Ymddiriedolwr | 25 September 2023 |
|
|
||||
JENNY IRONS | Ymddiriedolwr | 25 September 2023 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £17.74k | £10.41k | £8.33k | £18.52k | £17.95k | |
|
Cyfanswm gwariant | £7.63k | £5.57k | £3.29k | £10.12k | £20.22k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 30 Mehefin 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 20 Ebrill 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 02 Ebrill 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 13 Ebrill 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2019 | 03 Mai 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED ON THE 6TH OF APRIL 1992 AS AMENDED ON THE 30TH SEPTEMBER 1998. as amended on 27 Apr 2021
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUPILS IN BOTH LAKESIDE COUNTY AND MIDDLE SCHOOLS.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Lakeside Nursery & Primary Academy
Mindenhurst Road
Deepcut
CAMBERLEY
Surrey
GU16 6LG
- Ffôn:
- 01276 469200
- E-bost:
- folps@lakeside.kite.academy
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window